Ricki Korsholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BETTER ENERGY SOLTOS P/S (Ejer) |
Største overskud: | 503.842' DKK KAMSTRUP A/S (2023) |
Største underskud: | -63' DKK Better Energy Horslunde III P/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.098.338' DKK KAMSTRUP A/S (2023) |
Største gæld: | 710.453' DKK KAMSTRUP A/S (2017) |
Flest årsværk: | 1.313 årsværk hos KAMSTRUP A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BETTER ENERGY SOLTOS P/S (11 år 5 måneder) |
Seed: 469293548
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2013 ved BETTER ENERGY SOLTOS P/S med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Ricki Korsholm købte en part af virksomheden d. 1. april 2013 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ricki af: Christian Murmann Madsen, Stig Jacob Axelsen Drejer, John Fly og 5 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Ricki nu bestreddet i 11 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BETTER ENERGY SOLTOS P/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Better Energy Horslunde III P/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Better Energy Soltos Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
Better Energy Soltos Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BETTER ENERGY SOLTOS P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2018 -
Better Energy Horslunde III P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
KAMSTRUP A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
KAMSTRUP A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
Better Energy Soltos Komplementar ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Ricki har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2024 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.12.2017 - 30.08.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.03.2018 - 23.04.2019
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Better Energy Horslunde III P/S kunne offentliggøre et overskud på 599' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor Better Energy Horslunde III P/S kunne offentliggøre et underskud på 63' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 503.842' DKK (KAMSTRUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.098.338' DKK (KAMSTRUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.214' DKK (Better Energy Horslunde III P/S).
En af de forbindelser som går igen i Ricki' netværk er Katja Rudloff.