Thomas Frank
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Frank Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 629' DKK Sports Advisors ApS (2020) |
Største underskud: | -100' DKK Sports Learning Technologies ApS (2023) |
Største egenkapital: | 647' DKK Sports Advisors ApS (2020) |
Største gæld: | 1.281' DKK Theil Frank Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Theil Frank Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TF-Consulting ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 372481018
Karrieren I Danmark startede i 2015 ved Thomas Frank Consulting i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Frank der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 6 måneder, før stoppet den 5. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TF-Consulting ApS
Ejerandel: 100% -
Theil Frank Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sports Advisors ApS
Via TF-Consulting ApS
Direktørposter (2)
-
Sports Advisors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2018 -
TF-Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2018
Tidslinje (8)
-
Theil Frank Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
Sports Learning Technologies ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020 -
Sports Learning Technologies ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2018 - 24.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.05.2015 - 05.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Frank er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Theil Frank Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -7' DKK. Gennem holdingselskabet Theil Frank Holding ApS har Thomas derfor også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Thomas Frank, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Sports Advisors ApS kunne fremvise et overskud på 629' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sports Advisors ApS kunne fremvise et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 100' DKK (Sports Learning Technologies ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 570' DKK (Sports Advisors ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (TF-Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kasper Hjulmand.