Niels Gregers Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1987 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | QVINTA INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 58.881' DKK RIGAS INVEST ApS (2021-22) |
Største underskud: | -5.933' DKK TRESOR ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 308.219' DKK RIGAS INVEST ApS (2021-22) |
Største gæld: | 286' DKK RIGAS INVEST ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HANSEN ADVISERS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af QVINTA INVEST ApS (31 år 1 måned) |
Seed: 1713509487
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 ved QVINTA INVEST ApS (tidligere KARI-INVEST ApS) med titlen som Ejer. Denne rolle bestred Niels Gregers Hansen i 31 år 1 måned, før stoppet den 13. februar 2019.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.775' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
QVINTA INVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SIRIUS HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
NGH Equity ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
Haslevej 3 ApS
Via QVINTA INVEST ApS -
TRESOR ASSET ADVISERS ApS
Via SIRIUS HOLDING ApS -
RIGAS INVEST ApS
Via NGH Equity ApS -
TRESOR ApS
Via RIGAS INVEST ApS -
H.I.J. INVEST ApS
Via TRESOR ApS -
Farumgade 2 B ApS
Via TRESOR ApS -
PPIM Holding ApS
Via TRESOR ApS -
Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S
Via PPIM Holding ApS -
PPSI A/S
Via PPIM Holding ApS -
Petersen & Partners PFC A/S
Via PPIM Holding ApS -
Petersen & Partners Selskab II A/S
Via PPIM Holding ApS -
Saga VII Management Invest K/S
Via TRESOR ApS -
Saga IX Management Invest K/S
Via TRESOR ApS -
From Real Return Fund ApS
Via TRESOR ApS -
Silva Baltica 4 ApS
Via TRESOR ApS -
HANSEN ADVISERS ApS
Via RIGAS INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
NGH Equity ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
SIRIUS HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2016
Tidslinje (7)
-
RIGAS HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.10.2021
Registreringsdato: 21.10.2021 -
NGH Equity ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.10.2021
Registreringsdato: 21.10.2021 -
NGH Equity ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2021
Registreringsdato: 21.10.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.06.2019 - 01.12.2021
Ejerandel: 25% -
Ejer
04.06.2019 - 21.10.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
15.06.2015 - 29.11.2017
Reel ejer
30.11.2017 - 10.12.2020
Ejerandel: 20,83% -
Reel ejer
17.06.2019 - 17.06.2019
Ejerandel: 25%
Niels Gregers Hansen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SIRIUS HOLDING ApS (ejer lige nu 41,66%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.349' DKK.
• NGH Equity ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.349' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Niels Gregers Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RIGAS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 51.052' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SIRIUS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.482' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 351' DKK (TRESOR ASSET ADVISERS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.482' DKK (SIRIUS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.349' DKK (SIRIUS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.087' DKK (TRESOR ASSET ADVISERS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Anne Reinholdt Hansen.