Christian Funder
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTENTO HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.156' DKK INTENTO HOLDING A/S (2015) |
Største underskud: | -2.299' DKK INTENTO HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 20.098' DKK INTENTO HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 18.676' DKK HOLDINGAKTIESELSKABET JG (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTENTO HOLDING A/S (9 år 4 måneder) |
Seed: 1926322507
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 ved INTENTO HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Christian Funder nu bestreddet i 9 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 80' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Christian Funder Holding ApS
Ejerandel: 100% -
INTENTO HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Christian Funder Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
INTENTO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Dato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Dato: 04.05.2024
Registreringsdato: 04.05.2024 -
Christian Funder Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2019
Registreringsdato: 20.06.2019
Navnehistorik (3)
-
16.05.2024 - Aktiv
-
04.05.2024 - 15.05.2024
-
Ukendt - 03.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.04.2015 - 25.06.2024
Ejerandel: 50%
Christian Funder er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• INTENTO HOLDING A/S (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.997' DKK.
• Christian Funder Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.997' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Christian Funder, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor INTENTO HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 1.156' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor INTENTO HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 790' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 80' DKK (INTENTO HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 6' DKK (Christian Funder Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.997' DKK (INTENTO HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 20' DKK (Christian Funder Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Anne Dorte Hildebrandt.