Laura Stenmann Gøttsch
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | L.S.GØTTSCH ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 15.933' DKK Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -59' DKK Toften 2 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 58.644' DKK Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 112.507' DKK Toften 2 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.S.GØTTSCH ApS (12 år) |
Seed: 360643382
Det begyndte for alvor dengang i 2012 ved L.S.GØTTSCH ApS som Ejer og Direktør. Laura Stenmann Gøttsch købte virksomheden L.S.GØTTSCH ApS den 29. august 2012. Laura har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Laura nu besiddet i 12 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 12 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 201' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.S.GØTTSCH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Gøttsch Holding A/S
Via L.S.GØTTSCH ApS -
SVANEPARKEN ApS
Via Gøttsch Holding A/S -
Toften 2 ApS
Via Gøttsch Holding A/S -
AK Centralen Holding ApS
Via L.S.GØTTSCH ApS -
AK-CENTRALEN A/S
Via AK Centralen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
L.S.GØTTSCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
AK-CENTRALEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2022 -
Gøttsch Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2017
Tidslinje (8)
-
AK-CENTRALEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
AK-CENTRALEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
A/S ELECTRO SERVICE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2017
Registreringsdato: 02.10.2017
Blå bog (fortsat)
Laura har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer
29.08.2012 - Stadig aktiv
Direktør
23.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2017 - 08.12.2020
Bestyrelsesmedlem
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AK Centralen Holding ApS -
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2018
Bestyrelsesmedlem
23.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - 01.07.2018
Ejerandel: 20%
Laura Stenmann Gøttsch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) der præsenterede et overskud på 15.360' DKK.
Laura har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2017 til i dag hos Gøttsch Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.686' DKK (AK-CENTRALEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 58.644' DKK (Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 547' DKK (A/S ELECTRO SERVICE).
En af de forbindelser som går igen i Laura' netværk er Tom Edwin Gøttsch.