Trine Balle Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELI Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.307' DKK HELI Group ApS (2022) |
Største underskud: | -15.874' DKK Helios Energy A/S (2023) |
Største egenkapital: | 45.890' DKK Helios Energy A/S (2022) |
Største gæld: | 15.208' DKK HELI Group ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Helios Energy A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HELI Group ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 2059580356
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 ved HELI Group ApS (tidligere HELI MANAGEMENT ApS) som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Trine Balle Jensen købte en andel af virksomheden den 12. juni 2013 og havde en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Trine af: Henning Balle, Maja Hyldegaard Kristensen, Marc Wolfhagen og 2 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Trine nu besiddet i 11 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 5.402' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELI Group ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
TRINOVA MANAGEMENT II A/S
Via HELI Group ApS -
LOGICON NORDIC A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
EJENDOMSSELSKABET KOKBJERG 25 A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
Helios Group A/S
Via HELI Group ApS -
Helios Energy A/S
Via Helios Group A/S -
Helios Power Trading A/S
Via Helios Energy A/S -
Helios Energy Invest A/S
Via HELI Group ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
HELI Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Widens ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Widens ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Gavn ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Trine har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,18% -
Ejer
12.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
23.10.2023 - 03.07.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.12.2021 - 02.10.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2020 - 26.02.2021
Ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Helios Group A/S
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HELI Group ApS fremviste et overskud på 14.307' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HELI Group ApS fremviste et underskud på 5.402' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.874' DKK (Helios Energy A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.026' DKK (Helios Energy A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.000' DKK (Helios Energy Invest A/S).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Henning Balle.