Maja Hyldegaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELI Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.307' DKK HELI Group ApS (2022) |
Største underskud: | -15.874' DKK Helios Energy A/S (2023) |
Største egenkapital: | 45.890' DKK Helios Energy A/S (2022) |
Største gæld: | 15.208' DKK HELI Group ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Helios Energy A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HELI Group ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 1341656548
Det startede i 2013 ved HELI Group ApS (tidligere HELI MANAGEMENT ApS) i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Maja Hyldegaard Kristensen købte en del af virksomheden d. 12. juni 2013 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Maja af: Henning Balle, Trine Balle Jensen, Marc Wolfhagen og 2 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Maja nu bestreddet i 11 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 5.402' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HELI Group ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Cardiopuls ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
TRINOVA MANAGEMENT II A/S
Via HELI Group ApS -
LOGICON NORDIC A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
EJENDOMSSELSKABET KOKBJERG 25 A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
Helios Group A/S
Via HELI Group ApS -
Helios Energy A/S
Via Helios Group A/S -
Helios Power Trading A/S
Via Helios Energy A/S -
Helios Energy Invest A/S
Via HELI Group ApS
Direktørposter (1)
-
Cardiopuls ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
HELI Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Cardiopuls ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
Cardiopuls ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
Cardiopuls ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
Maja har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,18% -
Ejer
12.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.01.2018 - 01.11.2022
Ejer og Direktør
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2020 - 26.02.2021
Ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Helios Group A/S
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HELI Group ApS kunne fremvise et overskud på 14.307' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HELI Group ApS kunne fremvise et underskud på 5.402' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.874' DKK (Helios Energy A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.026' DKK (Helios Energy A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (Cardiopuls ApS).
En af de forbindelser som går igen i Maja' netværk er Henning Balle.