Claus Nøhr Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 703' DKK AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE (2023) |
Største underskud: | -6.801' DKK Original Tender ApS (2023) |
Største egenkapital: | 71.518' DKK AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE (2023) |
Største gæld: | 22.250' DKK Original Tender ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Original Tender ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE (3 år 4 måneder) |
Seed: 831081635
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2015 i AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Nøhr Knudsen i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 23. september 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 703' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elmegaard v/Anne Dorthe og Claus Nøhr
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Original Tender ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Elmegaard v/Anne Dorthe og Claus Nøhr (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Original Tender ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - 23.09.2018
Bestyrelsesmedlem
24.09.2018 - 27.05.2019
Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - 25.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Nøhr Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE der præsenterede et overskud på 530' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2015 til 2018 hos AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 703' DKK (AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.801' DKK (Original Tender ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.518' DKK (AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.790' DKK (Original Tender ApS).