Christopher Lyng Bech
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Etel ApS (Ejer) |
Største overskud: | 319' DKK KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS (2018) |
Største underskud: | -77' DKK KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.195' DKK KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS (2023) |
Største gæld: | 1.142' DKK KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.N.C Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 2087111239
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2015 i Etel ApS med titlen som Ejer og Direktør. Christopher Lyng Bech købte en part af virksomheden d. 9. marts 2015 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Christopher af: Ole Borgen Kronback Arildslund. Hvervet som Ejer og Direktør har Christopher nu bestreddet i 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.N.C Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Etel ApS
Via L.N.C Holding ApS -
KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Via Etel ApS -
KLC ERHVERV ApS
Via KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Direktørposter (3)
-
Etel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2015 -
L.N.C Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2015 -
KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2018
Registreringsdato: 31.03.2018 -
KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2016
Registreringsdato: 19.09.2016 -
KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2016
Registreringsdato: 19.09.2016
Blå bog (fortsat)
Christopher har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - 31.03.2018
Direktør
19.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer
09.03.2015 - 31.12.2015
Direktør
20.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christopher Lyng Bech er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L.N.C Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 458' DKK. Igennem holdingselskabet L.N.C Holding ApS har Christopher derfor også ejerandele i Etel ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Christopher Lyng Bech, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS kunne offentliggøre et overskud på 319' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS kunne offentliggøre et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 129' DKK (KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.195' DKK (KLC ERHVERV KØBENHAVN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 458' DKK (L.N.C Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Ole Borgen Kronback Arildslund.