Anders Zacho Vildner Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARMSE INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 90.971' DKK ARMSE INVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -5.679' DKK ARMSE INVEST ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 157.087' DKK ARMSE INVEST ApS (2016-17) |
Største gæld: | 102.817' DKK ARMSE INVEST ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARMSE INVEST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ARMSE INVEST ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 1766545644
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 hos ARMSE INVEST ApS i rollen som Ejer. Anders Zacho Vildner Kristensen købte en del af virksomheden d. 27. maj 2015 og fik dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anders af: Svend Erik Kristensen, Rune Bergmann Kristensen og Martina Zacho Bang Kristensen. Titlen som Ejer har Anders nu bestreddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 9.483' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Zacho Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (32)
-
ARMSE INVEST ApS
Via Zacho Capital ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S
Via ARMSE INVEST ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S -
Core German Residential II Mönchengladbach K/S
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB -
SALESBOOST ApS
Via ARMSE INVEST ApS -
Ranbo ApS
Via ARMSE INVEST ApS -
Estate Invest Aarhus ApS
Via ARMSE INVEST ApS -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7
Via ARMSE INVEST ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12
Via ARMSE INVEST ApS -
Core Bolig IX Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12 -
COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig IX Kommanditaktieselskab -
COBO IX Ørnebjergvej K/S
Via COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab -
COBO IX Holding ApS
Via Core Bolig IX Kommanditaktieselskab -
COBO IX Friggsvej A/S
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS
Via COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS -
COBO IX Allé Huset II ApS
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX Kongefolden 18-20 ApS
Via COBO IX Holding ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19
Via ARMSE INVEST ApS -
Høgedalsparken ApS
Via ARMSE INVEST ApS -
Vestervang Invest af 2019 Holding A/S
Via ARMSE INVEST ApS -
Vestervang Komplementarselskab ApS
Via Vestervang Invest af 2019 Holding A/S -
P/S Vestervang 25-34 Invest
Via Vestervang Komplementarselskab ApS -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4
Via ARMSE INVEST ApS -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 20
Via ARMSE INVEST ApS -
Weddings4ever Aps
Via ARMSE INVEST ApS -
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2
Via ARMSE INVEST ApS -
OPA Holding Invest ApS
Via ARMSE INVEST ApS -
OPA Ejendomsinvest ApS
Via OPA Holding Invest ApS -
OPA Vestereng ApS
Via OPA Ejendomsinvest ApS -
Solgården Holding A/S
Via ARMSE INVEST ApS -
Solgården Invest ApS
Via Solgården Holding A/S
Direktørposter (1)
-
Zacho Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2021
Tidslinje (7)
-
Dato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
Armse Invest II ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
ARMSE INVEST ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Navnehistorik (2)
-
08.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 07.08.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2021 - 02.11.2021
Ejerandel: 32,97% -
Ejer
27.05.2015 - 02.11.2021
Reel ejer
27.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Anders Zacho Vildner Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Zacho Capital ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33.510' DKK. Gennem holdingselskabet Zacho Capital ApS har Anders derfor også andele i ARMSE INVEST ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Anders Zacho Vildner Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ARMSE INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 90.971' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ARMSE INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 5.679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Martina Zacho Bang Kristensen.