Lars Schouenborg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 11.07.2014 IVS (Reel ejer) |
Største overskud: | 319' DKK TELLYMO ApS (2016) |
Største underskud: | -419' DKK TELLYMO ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 40' DKK Schouenborg Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.037' DKK TELLYMO ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TELLYMO ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Godt fund (6 år 11 måneder) |
Seed: 163370478
Det hele begyndte den dag i 2014 i SELSKABET AF 11.07.2014 IVS i hvervet som Ejer og Direktør. Lars Schouenborg Nielsen købte virksomheden SELSKABET AF 11.07.2014 IVS den 24. september 2014. Lars der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Direktør havde Lars i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 7. maj 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2016 viste et underskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Godt fund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Schouenborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LAUD People ApS
Via Schouenborg Holding ApS -
LAUD People Holding ApS
Via Schouenborg Holding ApS -
Reef tv ApS
Via LAUD People Holding ApS -
Missing Media ApS
Via Reef tv ApS
Direktørposter (1)
-
Schouenborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TELLYMO ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
Schouenborg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2020
Registreringsdato: 23.02.2020 -
Schouenborg Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2020
Registreringsdato: 23.02.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.09.2014 - 27.04.2020
Ejer
01.01.2018 - 27.04.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.09.2014 - 07.05.2018
Direktør
09.06.2015 - 07.05.2018
Ejerandel: 100%
Lars Schouenborg Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schouenborg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LAUD People Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Lars Schouenborg Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Schouenborg Holding ApS landede et overskud på 4' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SELSKABET AF 11.07.2014 IVS landede et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7' DKK (LAUD People Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Schouenborg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 33' DKK (LAUD People Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lau Tore Rabjerg-eriksen.