Mads Xing Min Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | BRASSERIET HELLERUP ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 18.127' DKK PETER IVERSEN INVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -3.983' DKK PETER IVERSEN INVEST ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 83.927' DKK PETER IVERSEN INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 14.443' DKK VEST FINANS AF 23.09.2009 ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Sporting Health Club Søerne ApS (Nu: SHC Ørstedsparken ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER IVERSEN INVEST ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 378168660
Det startede for alvor en dag i 2012 ved BRASSERIET HELLERUP ApS med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Mads Xing Min Iversen i 8 år 9 måneder, før stoppet den 17. juni 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et underskud på 31' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER IVERSEN INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
UNIQUE FURNITURE AF 14. JUNI 2007 A/S
Via H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS -
K/S DANALIEN
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
Fitness Leasing ApS
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
Vexa Iversen Holding ApS
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
Vexa Ejendomslån II ApS
Via Vexa Iversen Holding ApS -
I.P. Invest ApS
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
SPORTING HEALTH CLUB ApS
Via I.P. Invest ApS -
SHC Ørstedsparken ApS
Via I.P. Invest ApS -
Sporting Health Club Scandinavia ApS
Via I.P. Invest ApS -
SHC Kløverparken ApS
Via I.P. Invest ApS -
PENDO FINANS A/S
Via PETER IVERSEN INVEST ApS -
KOMPLEMENTARSELSKABET DANALIEN ApS
Via PETER IVERSEN INVEST ApS
Tidslinje (1)
-
PETER IVERSEN INVEST ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
04.09.2012 - 17.06.2021
Ejerandel: 6% -
Reel ejer
28.05.2015 - 26.11.2019
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
24.10.2016 - 24.10.2016
Ejerandel: 18% -
Reel ejer
01.07.2016 - 01.07.2016
Ejerandel: 20%
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Peter Iversen.