Jonas Feilberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Bygnings Arkitekt IVS (Direktør) |
Største overskud: | 40' DKK Jonas GH IVS (Nu: Jonas GH ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -33' DKK Jonas GH IVS (Nu: Jonas GH ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 44' DKK Dansk Bygnings Arkitekt IVS (2016-17) |
Største gæld: | 54' DKK Dansk Bygnings Arkitekt IVS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jonas GH ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 422133577
Det begyndte for alvor dengang i 2015 hos Dansk Bygnings Arkitekt IVS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jonas Feilberg Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Jonas i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 10. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arkitektvirksomhed. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 24' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jonas GH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Unitec ApS
Via Jonas GH ApS -
Unitec 2024 ApS
Via Unitec ApS
Direktørposter (1)
-
Jonas GH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Dansk Bygnings Arkitekt IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.02.2019
Registreringsdato: 05.02.2019 -
Dansk Bygnings Arkitekt IVS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2019
Registreringsdato: 05.02.2019 -
Dansk Bygnings Arkitekt IVS
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2018
Registreringsdato: 13.01.2018
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2015 - 05.02.2019
Direktør
13.01.2018 - 05.02.2019
Ejerandel: 100%
Jonas Feilberg Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jonas GH ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9' DKK. Igennem sit holdingselskab Jonas GH ApS har Jonas dermed også ejerandele i Unitec ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jonas Feilberg Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Jonas GH IVS (Nu: Jonas GH ApS) fremviste et overskud på 40' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Jonas GH IVS (Nu: Jonas GH ApS) fremviste et underskud på 33' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Steen Hansen.