Thomas Friis Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | I-S-PEAK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.815' DKK Guardian Solution ApS (2022) |
Største underskud: | -209' DKK I-S-PEAK ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.679' DKK Guardian Solution ApS (2023) |
Største gæld: | 2.393' DKK Guardian Solution ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos I-S-PEAK ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I-S-PEAK ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 156066601
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 ved I-S-PEAK ApS i rollen som Ejer. Thomas Friis Poulsen købte en del af virksomheden d. 22. marts 2012 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Thomas af: MASAJO GRUPPEN ApS. Rollen som Ejer bestred Thomas i 9 år 9 måneder, før stoppet den 29. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af elektronik til husholdninger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2014 som viste et underskud på 3' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Plæhn og Friis Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Guardian Solution ApS
Via Plæhn og Friis Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Plæhn og Friis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Guardian Solution ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Guardian Solution ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Gefion Security ApS (Nu: Guardian Solution ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
I-S-PEAK ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.10.2019 - 31.12.2022
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Plæhn og Friis Holding ApS -
Ejer
22.03.2012 - 29.12.2021
Ejerandel: 10%
Thomas Friis Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Plæhn og Friis Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK. Gennem holdingselskabet Plæhn og Friis Holding ApS har Thomas derfor også andele i Guardian Solution ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Friis Poulsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Guardian Solution ApS kunne fremvise et overskud på 1.815' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor I-S-PEAK ApS kunne fremvise et underskud på 209' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.780' DKK (Guardian Solution ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.679' DKK (Guardian Solution ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26' DKK (Plæhn og Friis Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Norman Ejnar Kristiansen.