Helene Wedel
Erhvervsaktiv: | 24. nov. 2014 - 25. nov. 2021 |
Karrieren startede hos: | OK BIOTECH ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 190.885' DKK OK BIOTECH ApS (2015) |
Største underskud: | -14.919' DKK OK BIOTECH ApS (2022) |
Største egenkapital: | 291.025' DKK OK BIOTECH ApS (2021) |
Største gæld: | 18.734' DKK OK BIOTECH ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OK BIOTECH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OK BIOTECH ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1860661507
Det begyndte for alvor dengang i 2014 ved OK BIOTECH ApS som Ejer. Helene Wedel købte en andel af virksomheden den 24. november 2014 og havde en andel på 25%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Helene af: Ole Kaae Hansen, Camilla Kaae Wedel og Christina Wedel Hansen. Rollen som Ejer har Helene nu besiddet i 8 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 5.627' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OK BIOTECH ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
AROS PRIVATE EQUITY I A/S
Via OK BIOTECH ApS -
Blockchain Fond K/S
Via OK BIOTECH ApS -
SPI-Brødregade ApS
Via OK BIOTECH ApS -
Blockchain Fond II K/S
Via OK BIOTECH ApS -
Danish Ventures FoF K/S
Via OK BIOTECH ApS -
Seneca Venture ApS
Via OK BIOTECH ApS -
PP Venture ApS
Via Seneca Venture ApS -
Meelunie GPI A/S
Via PP Venture ApS -
Olextra ApS
Via Seneca Venture ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
byWEDEL (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
byWEDEL (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018 -
OK BIOTECH ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2014
Registreringsdato: 24.11.2014
Blå bog (fortsat)
Helene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.11.2014 - 01.05.2023
Ejer
24.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
04.09.2018 - 25.11.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor OK BIOTECH ApS fremviste et overskud på 190.885' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor OK BIOTECH ApS fremviste et underskud på 14.919' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er Ole Kaae Hansen.