Caroline Selmer
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FICA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.870' DKK FICA HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -979' DKK FICA HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 17.760' DKK FICA HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 4.863' DKK DD EJENDOMME ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FICA HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Carti Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 653795997
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved FICA HOLDING ApS med titlen som Ejer. Caroline Selmer købte en part af virksomheden d. 15. februar 2011 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Caroline af: Charlotte Selmer og Filuca Selmer. Rollen som Ejer har Caroline nu bestreddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 200' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carti Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CaFiVa ApS
Via Carti Holding ApS -
Holdingselskabet Markvænget Sdr. Bjert ApS
Via CaFiVa ApS -
Ejendomsselskabet Markvænget Sdr. Bjert ApS
Via Holdingselskabet Markvænget Sdr. Bjert ApS -
FICA HOLDING ApS
Via Carti Holding ApS
Tidslinje (5)
-
FICA Holding Ekstra ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2015
Registreringsdato: 11.12.2015 -
Carti Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2015
Registreringsdato: 11.12.2015 -
FICA HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Caroline har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2016 - 12.11.2018
Ejerandel: 37,5% -
Ejer
15.10.2015 - 11.12.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
15.02.2011 - 10.12.2015
Reel ejer
11.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Caroline Selmer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carti Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.605' DKK. Igennem holdingselskabet Carti Holding ApS har Caroline derfor også ejerandele i CaFiVa ApS (15-19.99%) og FICA HOLDING ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Caroline Selmer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor FICA HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 9.870' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Carti Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 472' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 820' DKK (Carti Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 200' DKK (FICA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.605' DKK (Carti Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.465' DKK (FICA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Charlotte Selmer.