Susanne Dreisig Galtt
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PEGA HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.058' DKK PEGA HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -2.322' DKK PEGA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 57.625' DKK PEGA HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 14.512' DKK FILCOLANA A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos A/S MEGATRADE BESLAG (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S MEGATRADE BESLAG (9 år 3 måneder) |
Seed: 283462439
Det startede for alvor en dag i 2015 hos PEGA HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Dreisig Galtt i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 9. januar 2018.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 629' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEGA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S MEGATRADE BESLAG
Via PEGA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PEGA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2016 -
A/S MEGATRADE BESLAG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
PEGA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020 -
A/S MEGATRADE BESLAG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
PEGA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
FILCOLANA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
FILCOLANA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
20.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - 17.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2015 - 09.01.2018
Direktør
24.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.09.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Susanne Dreisig Galtt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos PEGA HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 8.058' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PEGA HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.322' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2015 til i dag hos A/S MEGATRADE BESLAG.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.290' DKK (A/S MEGATRADE BESLAG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.200' DKK (PEGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.557' DKK (A/S MEGATRADE BESLAG).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Lone Sejersen.