Martin Lynning Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERTELSEN & PLUM ApS (Ejer) |
Største overskud: | 31.151' DKK BERTELSEN & PLUM ApS (2021) |
Største underskud: | -7.771' DKK BERTELSEN & PLUM ApS (2022) |
Største egenkapital: | 73.137' DKK BERTELSEN & PLUM ApS (2021) |
Største gæld: | 25.398' DKK LIMPOPO TRAVEL A/S (2019) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LIMPOPO TRAVEL A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BERTELSEN & PLUM ApS (14 år 3 måneder) |
Seed: 445483635
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 hos BERTELSEN & PLUM ApS som Ejer. Martin Lynning Bertelsen købte en andel af virksomheden den 6. juni 2007 og fik en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Martin af: Poul Martin Kolind Bertelsen, Ida Bretteville Plum, Frederik Bertelsen Bretteville Plum og Magnus Bertelsen Bretteville Plum. Titlen som Ejer har Martin nu besiddet i 14 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.911' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Bertelsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
BERTELSEN & PLUM ApS
Via Martin Bertelsen Holding ApS -
SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
LIMPOPO TRAVEL A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
NC Jagt ApS
Via LIMPOPO TRAVEL A/S -
Raunsborg ApS
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
Hovgård A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
Koncenton Islevgård A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
Rødovre Karreen II ApS
Via Koncenton Islevgård A/S -
Koncenton Høje Taastrup A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
Spotorno Allé ApS
Via Koncenton Høje Taastrup A/S -
Koncenton Odense Tigergaarden A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS -
Tigergården ApS
Via Koncenton Odense Tigergaarden A/S -
Koncenton Hørsholm PH Park A/S
Via BERTELSEN & PLUM ApS
Direktørposter (1)
-
Martin Bertelsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2021
Tidslinje (8)
-
Bertelsen & Plum Newco ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.09.2021
Registreringsdato: 21.09.2021 -
Martin Bertelsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2021
Registreringsdato: 21.09.2021 -
Martin Bertelsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2021
Registreringsdato: 21.09.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.09.2021 - 21.09.2021
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
06.06.2007 - 18.09.2021
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
12.04.2017 - 12.04.2017
Ejerandel: 5-9.99%
Martin Lynning Bertelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Bertelsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.014' DKK. Igennem sit holdingselskab Martin Bertelsen Holding ApS har Martin dermed også ejerandele i BERTELSEN & PLUM ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Lynning Bertelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BERTELSEN & PLUM ApS fremviste et overskud på 31.151' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Martin Bertelsen Holding ApS fremviste et underskud på 1.579' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.911' DKK (BERTELSEN & PLUM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.672' DKK (BERTELSEN & PLUM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.216' DKK (LIMPOPO TRAVEL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Poul Martin Kolind Bertelsen.