Laurits Møllegaard Bjerre
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBE ESTATE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 225.238' DKK HMIG ApS (2014) |
Største underskud: | -98.917' DKK TERA HOLDING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 261.297' DKK HMIG ApS (2017) |
Største gæld: | 135.060' DKK TERA HOLDING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos SCANBUR A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af LMIG ApS (4 år 3 måneder) |
Seed: 115577841
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2014 i MBE ESTATE ApS i hvervet som Ejer. Laurits Møllegaard Bjerre købte sig ind i virksomheden den 30. juni 2014 og fik en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Laurits af: HENRIK MØLLEGAARD HOLDING ApS, Mathies Møllegaard Bjerre og Anne-Mette Bjerre. Hvervet som Ejer havde Laurits i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 25. august 2015.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2014 viste et underskud på 6' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LMIG ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TERA HOLDING A/S
Via LMIG ApS -
SCANBUR A/S
Via TERA HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
TERA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2022 -
SCANBUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2022 -
HMIG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2024 Ny
Tidslinje (12)
-
COBI REHAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
HMIG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
SCANBUR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2022
Registreringsdato: 03.10.2022
Blå bog (fortsat)
Laurits har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
04.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 12.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2022 - 02.10.2022
Bestyrelsesmedlem
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
06.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via LMIG ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2022 - 02.10.2022
Bestyrelsesmedlem
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TERA HOLDING A/S
Laurits Møllegaard Bjerre er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LMIG ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -91' DKK. Gennem sit holdingselskab LMIG ApS har Laurits dermed også andele i TERA HOLDING A/S (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Laurits Møllegaard Bjerre, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Laurits Møllegaard Bjerre har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SCANBUR A/S der præsenterede et overskud på 18.124' DKK.
Laurits har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2022 til 2024 hos COBI REHAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.163' DKK (HMIG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (LMIG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 238.745' DKK (HMIG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -91' DKK (LMIG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Laurits' netværk er Henrik Møllegaard Bjerre.