Gitte Hald
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | XANTOR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.570' DKK Djørup Hus ApS (Nu: Tavithal Djørup Hus ApS) (2022) |
Største underskud: | -10.998' DKK XANTOR ApS (2022) |
Største egenkapital: | 17.623' DKK Tavithal ApS (2022) |
Største gæld: | 58.678' DKK XANTOR ApS (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DREYER KLICHÉ ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af XANTOR ApS (13 år 7 måneder) |
Seed: 201460759
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2011 ved XANTOR ApS med titlen som Ejer. Gitte Hald købte en part af virksomheden d. 16. februar 2011 og fik dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Gitte af: Carsten Hærup Christensen. Rollen som Ejer har Gitte nu bestreddet i 13 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 4.554' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
XANTOR ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Tavithal ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
ISHØJ STRANDVEJ KOMPLEMENTAR ApS
Via XANTOR ApS -
K/S ISHØJ STRANDVEJ
Via ISHØJ STRANDVEJ KOMPLEMENTAR ApS -
DREYER KLICHÉ ApS
Via XANTOR ApS -
Stenstrup Hus ApS
Via XANTOR ApS -
Wool2fit ApS
Via XANTOR ApS -
SØBORG HOVEDGADE 25-29, 2000 ApS
Via Tavithal ApS -
K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE
Via SØBORG HOVEDGADE 25-29, 2000 ApS -
Amager Strandvej I Holding A/S
Via Tavithal ApS -
Amager Strandvej I ApS
Via Amager Strandvej I Holding A/S -
Tavithal Djørup Hus ApS
Via Tavithal ApS -
Tavithal Cornelia Hus ApS
Via Tavithal ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Chrixan ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Djørup Hus ApS (Nu: Tavithal Djørup Hus ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Cathor ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023
Blå bog (fortsat)
Gitte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Reel ejer
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Gitte Hald ejer desuden også holdingselskabet Tavithal Cornelia Hus ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet Tavithal Cornelia Hus ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Gitte Hald, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Djørup Hus ApS (Nu: Tavithal Djørup Hus ApS) kunne offentliggøre et overskud på 9.570' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor XANTOR ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.998' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.554' DKK (XANTOR ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 623' DKK (Wool2fit ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.171' DKK (Djørup Hus ApS (Nu: Tavithal Djørup Hus ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -446' DKK (Wool2fit ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Carsten Hærup Christensen.