Charlotte Schiøler
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 28.865' DKK ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -8.387' DKK Kinocap ApS (2022) |
Største egenkapital: | 254.337' DKK ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 87.263' DKK Kinocap ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Cathorse Productions ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1889189880
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2013 i ANNA SCHIØLER HOLDING ApS i hvervet som Ejer. Charlotte Schiøler købte sig ind i virksomheden den 27. maj 2013 og havde en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Charlotte af: Anna Lis Schiøler. Hvervet som Ejer har Charlotte nu besiddet i 5 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 15.526' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kinocap ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ANNA SCHIØLER HOLDING ApS
Via Kinocap ApS -
KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S
Via ANNA SCHIØLER HOLDING ApS -
QUICKSEAL ApS
Via KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S -
Cathorse Productions ApS
Via Kinocap ApS
Direktørposter (1)
-
Kinocap ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Cathorse Productions ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2019
Tidslinje (13)
-
Cathorse Productions ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
Cathorse Productions ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019 -
Cathorse Productions ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2018
Registreringsdato: 03.09.2018
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.05.2013 - 01.01.2023
Ejerandel: 47,5% -
Direktør
02.06.2016 - 15.08.2016
Reel ejer
02.06.2016 - 30.06.2018
Ejer
02.06.2016 - 01.07.2018
Bestyrelsesmedlem
15.09.2016 - 02.09.2018
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.09.2018 - 18.12.2019
Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Charlotte Schiøler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kinocap ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.231' DKK. Gennem sit holdingselskab Kinocap ApS har Charlotte dermed også andele i ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (33.34-49.99%) & Cathorse Productions ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Charlotte Schiøler, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ANNA SCHIØLER HOLDING ApS landede et overskud på 17.019' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kinocap ApS landede et underskud på 8.387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.297' DKK (Kinocap ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 358' DKK (Cathorse Productions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.231' DKK (Kinocap ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -389' DKK (Cathorse Productions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Anna Lis Schiøler.