Frederik Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FJELLEBRO HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 164.920' DKK POULSEN RETAIL HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -6.295' DKK POULSEN RETAIL HOLDING A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 844.542' DKK POULSEN RETAIL HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 170.192' DKK POULSEN RETAIL HOLDING A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Strømlinet A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FJELLEBRO HOLDING A/S (9 år 3 måneder) |
Seed: 1419306508
Karrieren I Danmark startede i 2015 hos FJELLEBRO HOLDING A/S (tidligere FASTERHOLTGÅRD HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Frederik Poulsen nu bestreddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 427' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Via Pantheon ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (26)
-
Cornerstone Capital A/S
Via Via Pantheon ApS -
ForskEl El A/S
Via Cornerstone Capital A/S -
Strømlinet A/S
Via Cornerstone Capital A/S -
color stories ApS
Via Cornerstone Capital A/S -
Settle ApS
Via Cornerstone Capital A/S -
Aros Commodities A/S
Via Cornerstone Capital A/S -
Justsign ApS
Via Cornerstone Capital A/S -
Poulsen Family Office A/S
Via Via Pantheon ApS -
Kjolefabrikken af 1961 A/S
Via Poulsen Family Office A/S -
KONSORTIUM VIA MANZONI A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S
Via KONSORTIUM VIA MANZONI A/S -
EJENDOMSSELSKABET AARS STORCENTER A/S
Via KONSORTIUM VIA MANZONI A/S -
EJENDOMSSELSKABET MORSØ BUTIKSCENTER A/S
Via KONSORTIUM VIA MANZONI A/S -
FASTERHOLTGÅRD SKOVDRIFT A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
DET HVIDE HUS, HERNING A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
MM 2 HERNING A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
PAGHS ALLE ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
NORDLYS HERNING ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
PRE ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
FONTANA ESTATE DANMARK A/S
Via PRE ApS -
Fordring ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
Fjellebro Gods A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
Ejendomsselskabet Bredgade 17 ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
Poulsen Landbrug A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
Midtjysk Fordring ApS
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
OYSTER CAPITAL GROUP A/S
Via Kjolefabrikken af 1961 A/S
Direktørposter (4)
-
Settle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2022 -
Justsign ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
ForskEl El A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2019 -
Via Pantheon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2017
Bestyrelsesposter (10)
-
FJELLEBRO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2015 -
Aros Commodities A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2022 -
POULSEN RETAIL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2019 -
FONTANA ESTATE DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2015 -
Kjolefabrikken af 1961 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2016 -
Fjellebro Gods A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.12.2019 -
MM 2 HERNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.07.2015 -
Poulsen Family Office A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021 -
color stories ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022 -
Poulsen Landbrug A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
Via Pantheon II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Via Pantheon II ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Via Pantheon II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
10.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Cornerstone Capital A/S -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
05.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Via Pantheon ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Kjolefabrikken af 1961 A/S -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Via Pantheon ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 767' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Cornerstone Capital A/S (33,75%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Frederik Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frederik Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos POULSEN RETAIL HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 164.920' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Poulsen Family Office A/S der præsenterede et underskud på 4.830' DKK.
Frederik har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2015 til i dag hos FJELLEBRO HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 91.161' DKK (POULSEN RETAIL HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.216' DKK (Poulsen Family Office A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 844.542' DKK (POULSEN RETAIL HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -71' DKK (OYSTER CAPITAL GROUP A/S).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Finn Poulsen.