Louise Hansen Bukkehave
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.283' DKK HC HOLDING SVENDBORG ApS (2017) |
Største underskud: | -1.206' DKK HC HOLDING SVENDBORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 68.798' DKK HC HOLDING SVENDBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 44.417' DKK H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (8 år) |
Seed: 1152843715
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2011 ved H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS i hvervet som Ejer. Louise Hansen Bukkehave købte sig ind i virksomheden den 31. maj 2011 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Louise af: Kathrine Hansen Bukkehave og HC HOLDING SVENDBORG ApS. Rollen som Ejer har Louise nu besiddet i 8 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 6.014' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
HC HOLDING SVENDBORG ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
I/S Rødeledsvej
Via H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApSIkke offentliggjort -
GlyProVac ApS
Via I/S Rødeledsvej
Tidslinje (6)
-
H.C. Holding II ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2019
Registreringsdato: 11.12.2019 -
HC HOLDING SVENDBORG ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019
Blå bog (fortsat)
Louise har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
23.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,83% -
Reel ejer
14.06.2019 - 18.03.2024
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
07.07.2017 - 11.12.2019
Ejer
13.07.2017 - 11.12.2019
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
31.05.2011 - 13.06.2019
Ejer
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,7%
Louise Hansen Bukkehave er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HC HOLDING SVENDBORG ApS (ejer lige nu 45%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 68.798' DKK. Gennem sit holdingselskab HC HOLDING SVENDBORG ApS har Louise dermed også andele i H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Louise Hansen Bukkehave, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS landede et overskud på 6.014' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HC HOLDING SVENDBORG ApS landede et underskud på 1.206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.014' DKK (H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.798' DKK (HC HOLDING SVENDBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55.006' DKK (H.C. EJENDOMME. SVENDBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Hans Johan Christian Bukkehave.