Anders Bæk Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABL Finans ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.488' DKK VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) (2021) |
Største underskud: | -350' DKK Patrick Peter Thomsen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 28.269' DKK VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) (2023) |
Største gæld: | 37.453' DKK VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ABL Finans ApS (11 år 7 måneder) |
Seed: 885129242
Karrieren I Danmark startede i 2007 ved ABL Finans ApS (tidligere VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Anders Bæk Larsen købte en del af virksomheden d. 17. november 2007 og havde dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anders af: Ejner Skovlund Larsen. Rollen som Ejer og Direktør har Anders nu bestreddet i 11 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.435' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ABL Finans ApS
Ejerandel: 100% -
ABL Investment Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DALLAR Ejendomme ApS
Via ABL Finans ApS -
Solkongerne ApS
Via DALLAR Ejendomme ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
DALLAR Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2023 -
ABL Investment Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2019 -
Solkongerne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
ABL Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Solkongerne ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
DALLAR Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
S.A.M Leasing ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
11.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.06.2019 - 02.10.2023
Reel ejer
20.11.2019 - 02.10.2023
Ejerandel: 50%
Anders Bæk Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ABL Investment Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 190' DKK. Gennem holdingselskabet ABL Investment Holding ApS har Anders derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Anders Bæk Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) kunne fremvise et overskud på 10.488' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS) kunne fremvise et underskud på 206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.435' DKK (VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 149' DKK (Patrick Peter Thomsen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.269' DKK (VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (Nu: ABL Finans ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -398' DKK (Patrick Peter Thomsen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Christian Bundgård Jeppesen.