Maj Katrine Lyngdorf Fulton
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGDORF HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 810.321' DKK NEWANI A/S (Nu: CLA2808 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -32.884' DKK Lyngdorf Familie Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 950.006' DKK NEWANI A/S (Nu: CLA2808 ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 1.041.133' DKK AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LYNGDORF HOLDING ApS (10 år 10 måneder) |
Seed: 1019784626
Det startede for alvor en dag i 2006 ved LYNGDORF HOLDING ApS med titlen som Ejer. Maj Katrine Lyngdorf Fulton købte en part af virksomheden d. 13. juni 2006 og fik dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Maj af: Johan Peter Lyngdorf, Frederik Hedevang Lyngdorf og Sofie Amalie Hedevang Lyngdorf. Rollen som Ejer bestred Maj i 10 år 10 måneder, før stoppet den 28. april 2017.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 64.603' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lyngdorf Familie Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
AKTIESELSKABET AF 15.06.1979
Via Lyngdorf Familie Holding ApS -
ANI Holding A/S
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
HiFi Klubben A/S
Via ANI Holding A/S -
AudioNord International A/S
Via HiFi Klubben A/S -
HiFi Klubben Danmark A/S
Via AudioNord International A/S -
Nordic Hi-Fi A/S
Via HiFi Klubben A/S -
LYNGDORF FINANS A/S
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
EJENDOMSSELSKABET ULVEVEJ 28 ApS
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
SL AUDIO A/S
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
Siga Design ApS
Via SL AUDIO A/S -
NEWANI EJENDOM ApS
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
Kvantitative Invest Momentum A/S
Via NEWANI EJENDOM ApS -
PURIFI ApS
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
Purifi Transducer Technology ApS
Via PURIFI ApS -
Dali Holding A/S
Via AKTIESELSKABET AF 15.06.1979 -
DALI A/S
Via Dali Holding A/S -
DALI Distribution Europe A/S
Via DALI A/S -
Hudevad Furniture ApS
Via Dali Holding A/S -
Erhvervsvangen 2021 ApS
Via Hudevad Furniture ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
LYNGDORF FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
LYNGDORF FINANS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
LYNGDORF HOLDING ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2017
Registreringsdato: 28.04.2017 -
Lyngdorf Familie Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.04.2017
Registreringsdato: 28.04.2017
Blå bog (fortsat)
Maj har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.11.2017 - 15.07.2022
Ejerandel: 14,5% -
Ejer
13.06.2006 - 28.04.2017
Reel ejer
28.04.2017 - 29.04.2022
Ejerandel: 15% -
Reel ejer
01.12.2017 - 01.12.2017
Ejerandel: 15% -
Reel ejer
06.11.2017 - 06.11.2017
Ejerandel: 14,5% -
Reel ejer
23.10.2017 - 23.10.2017
Ejerandel: 15%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Lyngdorf Familie Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 43.255' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Lyngdorf Familie Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 32.884' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maj' netværk er Johan Peter Lyngdorf.