Lene Falby Dalegaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 111' DKK ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (2016-17) |
Største underskud: | -730' DKK ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 8' DKK Falby Dalegaard Holding ApS (Nu: Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS) (2022) |
Største gæld: | 14.236' DKK ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 782744604
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 ved ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Lene Falby Dalegaard købte en part af virksomheden d. 2. marts 2007 og havde dermed en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Lene af: Tove Falby Erichsen, Henrik Obling Erichsen og Mette Junge Erichsen. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Lene i 8 år 5 måneder, før stoppet den 4. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor hoteller. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2016-17 kunne vise et overskud på 111' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Validan Branche ApS
Via Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS -
DALLAR Ejendomme ApS
Via Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS -
Solkongerne ApS
Via DALLAR Ejendomme ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2022
Tidslinje (8)
-
Falby Dalegaard Holding ApS (Nu: Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
Falby Dalegaard Holding ApS (Nu: Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.03.2007 - 04.08.2015
Ejer
05.08.2015 - 01.12.2016
Bestyrelsesmedlem
05.08.2015 - 04.09.2018
Ejerandel: 33.34-49.99%
Lene Falby Dalegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -89' DKK. Igennem holdingselskabet Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS har Lene derfor også ejerandele i Validan Branche ApS (15-19.99%) og DALLAR Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Lene Falby Dalegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS kunne offentliggøre et overskud på 111' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ERICHSEN BOLIG, RIBE ApS kunne offentliggøre et underskud på 177' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Henrik Dalegaard.