Jane Lind Sam
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FMB HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.544' DKK ENORM Holding A/S (2022) |
Største underskud: | -40.126' DKK ENORM BioFactory A/S (2023) |
Største egenkapital: | 161.816' DKK ENORM Investor Holding A/S (2022) |
Største gæld: | 521.336' DKK ENORM BioFactory A/S (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ENORM BioFactory A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Enorm ApS (7 år 8 måneder) |
Seed: 1275452989
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2015 i FMB HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jane Lind Sam i 7 år, før fratrædelsen d. 16. juni 2022.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 3.323' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JL Sam Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ENORM Holding A/S
Via JL Sam Holding ApS -
ENORM Investor Holding A/S
Via ENORM Holding A/S -
Enorm ApS
Via ENORM Investor Holding A/S -
ENORM BioFactory A/S
Via ENORM Investor Holding A/S
Direktørposter (4)
-
ENORM Investor Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022 -
ENORM BioFactory A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022 -
Enorm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2017 -
JL Sam Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
ENORM Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.06.2022 -
OBERNGRUB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.06.2022 -
FMB HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
OBERNGRUB A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
ENORM Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
FMB HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jane har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2017 - 16.06.2022
Bestyrelsesmedlem
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
03.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JL Sam Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2015 - 16.06.2022
Bestyrelsesmedlem
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2019 - 21.01.2022
Direktør
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ENORM Holding A/S
Jane Lind Sam er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JL Sam Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -32' DKK. Igennem holdingselskabet JL Sam Holding ApS har Jane derfor også ejerandele i ENORM Holding A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jane Lind Sam, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jane Lind Sam har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ENORM Holding A/S der præsenterede et overskud på 38.544' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ENORM Investor Holding A/S der præsenterede et underskud på 17.706' DKK.
Jane har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2015 til 2022 hos FMB HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.993' DKK (OBERNGRUB A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.126' DKK (ENORM BioFactory A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 130.813' DKK (ENORM Investor Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (JL Sam Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Carsten Lind Pedersen.