Anna Clara Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKYGGEDAL INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.732' DKK KPH INVEST ApS (2022-23) |
Største underskud: | -5.139' DKK KPH INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 85.823' DKK KPH INVEST ApS (2020-21) |
Største gæld: | 21.628' DKK SKYGGEDAL INVEST ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KPH INVEST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KPH INVEST ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 526823928
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2014 ved SKYGGEDAL INVEST ApS som Ejer. Anna Clara Hansen købte en andel af virksomheden den 7. november 2014 og fik en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anna af: Kai Preben Hansen og Jørgen Jacob Hansen. Rollen som Ejer har Anna nu besiddet i 1 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 10.673' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KPH INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
AC Skyggedal Invest ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dokkaj Esbjerg ApS
Via KPH INVEST ApS -
Racecar Capital ApS
Via KPH INVEST ApS -
Pawfect ApS
Via Racecar Capital ApS
Direktørposter (2)
-
Racecar Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2023 -
Pawfect ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Racecar Capital ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Pawfect ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023 -
Racecar Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023 -
Racecar Capital ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022
Blå bog (fortsat)
Anna har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
03.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
03.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Ejer
03.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Ejer
07.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Ejer
07.11.2014 - 27.01.2016
Reel ejer
03.02.2016 - 22.03.2024
Ejerandel: 49,5%
Anna Clara Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AC Skyggedal Invest ApS (ejer lige nu 99%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.502' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Racecar Capital ApS (49,5%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anna Clara Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KPH INVEST ApS fremviste et overskud på 14.732' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KPH INVEST ApS fremviste et underskud på 5.139' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 14.732' DKK (KPH INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 83.896' DKK (KPH INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 19.502' DKK (AC Skyggedal Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Kai Preben Hansen.