Thomas Thorup Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (Ejer) |
Største overskud: | 24' DKK ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK (2015-16) |
Største underskud: | -18' DKK ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK (2014-15) |
Største egenkapital: | 750' DKK BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022-23) |
Største gæld: | 55.502' DKK BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022-23) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (7 år 8 måneder) |
Seed: 952881476
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2014 ved BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Thomas Thorup Larsen købte sig ind i virksomheden den 1. maj 2014 og havde en ejerandel på 0%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Thomas af: Philip Martin Graff, Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk, Jesper Frederik Langemark og 9 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Thomas nu besiddet i 2 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 22' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Bestyrelsesposter (2)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2018 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018 -
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2014 - 30.12.2016
Ejer
31.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.05.2014 - 30.12.2016
Ejer
31.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK landede et overskud på 24' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK landede et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Casper Moltke-leth.