Madeline Jähger Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMP DEVELOPMENT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.270' DKK KMP DEVELOPMENT ApS (2022-23) |
Største underskud: | -88' DKK SPAM IVS (Nu: S. A. Poulsen ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 39.883' DKK KMP DEVELOPMENT ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.563' DKK KMP DEVELOPMENT ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KMP DEVELOPMENT ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KMP DEVELOPMENT ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 1278081084
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2008 hos KMP DEVELOPMENT ApS med titlen som Ejer. Madeline Jähger Poulsen købte en part af virksomheden d. 1. maj 2008 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Madeline af: Kim Mark Poulsen, Pia Stine Jähger Poulsen, Katariina Oidermaa Flach og Ditte-Marie Jähger Poulsen. Titlen som Ejer har Madeline nu bestreddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 15.270' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DIMAKA ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KMP DEVELOPMENT ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
S. A. Poulsen ApS
Via DIMAKA ApS -
FP ApS
Via S. A. Poulsen ApS -
BANANHANDEL IMPORT/EKSPORT ApS
Via FP ApS -
SAMMENSLUTNINGEN BIGO GRØNTIMPORT I/S
Via BANANHANDEL IMPORT/EKSPORT ApSIkke offentliggjort -
R.R.P.'S MINDE ApS
Via FP ApS -
J.V.P.'S MINDE ApS
Via S. A. Poulsen ApS -
KMP MANAGEMENT ApS
Via KMP DEVELOPMENT ApS -
Petersen & Poulsen ApS
Via KMP DEVELOPMENT ApS -
KMP EJENDOMME ApS
Via KMP DEVELOPMENT ApS -
15. FEBRUAR 2006 ApS
Via KMP DEVELOPMENT ApS
Tidslinje (7)
-
KMP DEVELOPMENT ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2020
Registreringsdato: 20.02.2020 -
KMP DEVELOPMENT ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2020
Registreringsdato: 19.02.2020 -
MJP IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2019
Registreringsdato: 13.11.2019
Blå bog (fortsat)
Madeline har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.05.2008 - 19.02.2020
Ejer
20.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,33% -
Ejer
23.06.2015 - 13.11.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KMP DEVELOPMENT ApS kunne offentliggøre et overskud på 15.270' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SPAM IVS (Nu: S. A. Poulsen ApS) kunne offentliggøre et underskud på 88' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Madeline' netværk er Katariina Oidermaa Flach.