Christian von Bülow Elkrog
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CVBE holding IVS (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3.006' DKK Harba ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.432' DKK Harba ApS (2021) |
Største gæld: | 3.986' DKK Harba ApS (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Harba ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Harba ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 1509885619
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 ved CVBE holding IVS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Christian von Bülow Elkrog i 6 år 5 måneder, før stoppet den 24. november 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CVBE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
CVBE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021 -
Harba Systems ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2023
Tidslinje (19)
-
Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.02.2023 - 28.08.2024
Direktør
21.02.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2023 - 06.08.2023
Reel ejer
07.08.2023 - 10.01.2024
Ejerandel: 24,81% -
Direktør
08.07.2015 - 16.02.2023
Ejer
23.03.2016 - 09.10.2018
Ejer
10.10.2018 - 29.12.2020
Reel ejer
10.10.2018 - 20.05.2022
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 20.05.2022
Ejerandel: 24,3% -
Stifter og Direktør
01.07.2015 - 01.09.2017
Ejer
01.07.2015 - 24.11.2021
Direktør
25.10.2017 - 26.08.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Harba ApS kunne fremvise et underskud på 3.006' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.062' DKK (Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.177' DKK (Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -415' DKK (CVBE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Marie von Bülow Elkrog.