Michael Rafaelsen Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SM VÆRKTØJ ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.054' DKK SM VÆRKTØJ ApS (2022) |
Største underskud: | -1.013' DKK SM VÆRKTØJ ApS (2015) |
Største egenkapital: | 15.525' DKK SM VÆRKTØJ ApS (2023) |
Største gæld: | 28.613' DKK SM VÆRKTØJ ApS (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SM VÆRKTØJ ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIPE Holding ApS (8 år 7 måneder) |
Seed: 9904235
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2015 ved SM VÆRKTØJ ApS i rollen som Ejer. Michael Rafaelsen Pedersen købte en del af virksomheden d. 27. maj 2015 og fik dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Michael af: MIKKEL F. HANSEN HOLDING ApS og Steffan Haugaard Madsen. Rollen som Ejer har Michael nu bestreddet i 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIPE Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SM VÆRKTØJ ApS
Via MIPE Holding ApS -
NORSE Denmark ApS
Via MIPE Holding ApS -
S.M.S.M. Ejendomme I/S
Via MIPE Holding ApSIkke offentliggjort -
M.S. Invest ApS
Via MIPE Holding ApS
Direktørposter (4)
-
MIPE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2016 -
M.S. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022 -
NORSE Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2021 -
S.M.S.M. Ejendomme I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
MIPE Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
MIPE Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
M.S. Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
15.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
08.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.02.2016 - 19.08.2024
Direktør
11.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
27.05.2015 - 02.09.2015
Ejer
03.09.2015 - 27.09.2016
Reel ejer
16.09.2016 - 26.09.2016
Reel ejer
27.09.2016 - 16.01.2019
Reel ejer
17.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Michael Rafaelsen Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIPE Holding ApS (ejer lige nu 60%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.930' DKK. Gennem holdingselskabet MIPE Holding ApS har Michael derfor også andele i SM VÆRKTØJ ApS (50-66.65%), NORSE Denmark ApS (50-66.65%), S.M.S.M. Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager) og M.S. Invest ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Rafaelsen Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MIPE Holding ApS kunne fremvise et overskud på 3.207' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SM VÆRKTØJ ApS kunne fremvise et underskud på 1.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.546' DKK (SM VÆRKTØJ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (M.S. Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.525' DKK (SM VÆRKTØJ ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (M.S. Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Steffan Haugaard Madsen.