Kasper Arnfeldt Maarup Hygum
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BD PRODUCTS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.421' DKK BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -212' DKK HEM MASKINSNEDKERI MARIAGER ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.545' DKK BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A. (2016) |
Største gæld: | 1.353' DKK BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A. (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HYGUM Advokater ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HYGUM Advokater Holding ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 221380237
Karrieren som leder begyndte den dag i 2015 i BD PRODUCTS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Arnfeldt Maarup Hygum i 3 måneder, inden stoppet d. 24. september 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HYGUM Advokater Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HYGUM Advokater ApS
Via HYGUM Advokater Holding ApS -
HYGUM I/S
Via HYGUM Advokater ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
HYGUM Advokater Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2020 -
HYGUM Advokater ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Andelsboligforeningen Kilden
Fratrådt som repræsentantDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Andelsboligforeningen Mølleparken
Fratrådt som repræsentantDato: 26.05.2024
Registreringsdato: 26.05.2024 -
Keld Vigert Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
28.11.2022 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.12.2022 - 26.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Arnfeldt Maarup Hygum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HYGUM Advokater Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 755' DKK. Gennem sit holdingselskab HYGUM Advokater Holding ApS har Kasper dermed også andele i HYGUM Advokater ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kasper Arnfeldt Maarup Hygum, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kasper Arnfeldt Maarup Hygum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A. der præsenterede et overskud på 172' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A. der præsenterede et underskud på 150' DKK.
Kasper har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2018 til 2020 hos BJERRINGBRO OG OMEGNS AVIS S.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 758' DKK (HYGUM Advokater ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 755' DKK (HYGUM Advokater Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 630' DKK (HYGUM Advokater ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Nina Arnfeldt Hygum.