Per Vedel Brøndsted
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (Ejer) |
Største overskud: | 111.318' DKK MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (2022-23) |
Største underskud: | -6.849' DKK INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA GRAVMAND A/S (Nu: GRAVMAND A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 310.287' DKK MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 245.726' DKK MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 728 årsværk hos MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S (8 år 11 måneder) |
Seed: 65085818
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 i MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S i hvervet som Ejer. Per Vedel Brøndsted købte sig ind i virksomheden den 1. juli 2009 og havde en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Per af: MUNCK GRUPPEN A/S og AJ INVEST ApS. Hvervet som Ejer har Per nu besiddet i 8 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anlæg af ledningsnet til væsker. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 111.318' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PV Brøndsted Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GRAVMAND A/S
Via PV Brøndsted Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PV Brøndsted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
GRAVMAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
GRAVMAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA GRAVMAND A/S (Nu: GRAVMAND A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021 -
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA GRAVMAND A/S (Nu: GRAVMAND A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021 -
PV Brøndsted Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2021 - 30.04.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.08.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
01.07.2009 - 30.06.2018
Ejerandel: 5-9.99%
Per Vedel Brøndsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PV Brøndsted Holding ApS (100% ejerskab), som i 2024 kunne fremvise en egenkapital på 10.501' DKK. Gennem sit holdingselskab PV Brøndsted Holding ApS har Per dermed også andele i GRAVMAND A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Vedel Brøndsted, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S landede et overskud på 62.648' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PV Brøndsted Holding ApS landede et underskud på 36' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 111.318' DKK (MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 310.287' DKK (MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.093' DKK (PV Brøndsted Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Søren Tscherning.