Matias Wehner
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEDA Trading ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.186' DKK JMAM Management A/S (2018-19) |
Største underskud: | -3.126' DKK M&M&A INVEST ApS (Nu: WEDA Trading ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 13.057' DKK MM Wehner Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.690' DKK M&M&A INVEST ApS (Nu: WEDA Trading ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos The Pescatarian ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WEDA Trading ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 310197369
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2008 ved WEDA Trading ApS (tidligere M&M&A INVEST ApS) med titlen som Ejer. Matias Wehner købte en part af virksomheden d. 30. oktober 2008 og fik dermed en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Matias af: Marc Wehner. Rollen som Ejer bestred Matias i 7 år 7 måneder, før stoppet den 29. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2016 kunne vise et overskud på 3.820' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MM Wehner Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JMAM Capital Investment A/S
Via MM Wehner Holding ApS -
NSW ApS
Via JMAM Capital Investment A/S -
Glasbjerg Ejendomme ApS
Via JMAM Capital Investment A/S
Direktørposter (2)
-
JMAM Capital Investment A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2023 -
MM Wehner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
JMAM Capital Investment A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018
Tidslinje (22)
-
JMAM Udvikling ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
JMAM Opsamling ApS (Nu: MLS-Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
JMAM Ejendomme A/S (Nu: JMAM Capital Investment A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023
Blå bog (fortsat)
Matias har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
07.08.2024 - 19.08.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.08.2024 - 19.08.2024
Reel ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.08.2024 - 19.08.2024
Reel ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
05.03.2021 - 10.01.2024
Direktør
16.01.2023 - 10.01.2024
Ejerandel: 50%
Matias Wehner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MM Wehner Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.057' DKK. Igennem holdingselskabet MM Wehner Holding ApS har Matias derfor også ejerandele i JMAM Capital Investment A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Matias Wehner, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor JMAM Management A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.186' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor M&M&A INVEST ApS (Nu: WEDA Trading ApS) kunne offentliggøre et underskud på 3.126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.184' DKK (The Pescatarian ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.016' DKK (The Pescatarian ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -426' DKK (NSW ApS).
En af de forbindelser som går igen i Matias' netværk er Marc Wehner.