Inge-Lise Bonde
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brogaard Fårevejle A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.156' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2016) |
Største underskud: | -5.752' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2023) |
Største egenkapital: | 26.551' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2021) |
Største gæld: | 39.515' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2018) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Brogaard Fårevejle A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Brogaard Fårevejle A/S (5 år 3 måneder) |
Seed: 2048468165
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 ved Brogaard Fårevejle A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Inge-Lise Bonde i 1 år 9 måneder, før stoppet den 1. april 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 5.752' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Brogaard Fårevejle A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Brogaard Fårevejle A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
Brogaard Fårevejle A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
Brogaard Fårevejle A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Inge-Lise Bonde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved Brogaard Fårevejle A/S der præsenterede et overskud på 2.156' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Brogaard Fårevejle A/S der præsenterede et underskud på 5.752' DKK.
Inge-Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 3 måneder fra 2019 til i dag hos Brogaard Fårevejle A/S.
En af de forbindelser som går igen i Inge-Lise' netværk er Boje Skytte.