Rasmus Weng Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rasmus Weng Karlsen (Ejer) |
Største overskud: | 421' DKK Weng ApS (2023) |
Største underskud: | -964' DKK Weng ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.942' DKK Weng ApS (2023) |
Største gæld: | 3.384' DKK WVG Ejendomme ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Weng ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rasmus Weng Karlsen (6 år 6 måneder) |
Seed: 1494245901
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2015 hos Rasmus Weng Karlsen (tidligere snap) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rasmus Weng Karlsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RWK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Weng ApS
Via RWK Holding ApS -
WVG Ejendomme ApS
Via RWK Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Weng ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2022 -
RWK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022 -
WVG Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
WVG Ejendomme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
WVG Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
WVG Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.08.2022
Registreringsdato: 10.08.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.08.2022 - 31.05.2024
Direktør
10.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2024 - 01.06.2024
Reel ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.12.2022 - 20.09.2023
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
15.06.2022 - 27.06.2022
Direktør og Reel ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Weng Karlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RWK Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.610' DKK. Gennem sit holdingselskab RWK Holding ApS har Rasmus dermed også andele i Weng ApS (100%) samt WVG Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rasmus Weng Karlsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Weng ApS landede et overskud på 421' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Weng ApS landede et underskud på 964' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 421' DKK (Weng ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 646' DKK (Forza Collective ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.942' DKK (Weng ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -606' DKK (Forza Collective ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jacob Vincents Kristoffersen.