Nikolaj Lykke Viborg
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Dialægt I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.272' DKK Dialægt/Citatplakat ApS (2023) |
Største underskud: | -2.569' DKK Dialægt/Citatplakat ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.399' DKK Dialægt/Citatplakat ApS (2020) |
Største gæld: | 4.108' DKK Dialægt/Citatplakat ApS (2020) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Dialægt/Citatplakat ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af NL VIBORG HOLDING ApS (8 år 10 måneder) |
Seed: 1521865852
Karrieren som leder startede i 2015 hos Dialægt I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Andreas Helbo Beck at Nikolaj Lykke Viborg stiftede Dialægt I/S den dag i august 2015. Titlen som Ejer og Stifter bestred Nikolaj i 1 år, før stoppet d. 30. august 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NL VIBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rocket Ventures ApS
Via NL VIBORG HOLDING ApS -
NLViborg Ventures ApS
Via NL VIBORG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
NL VIBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2015 -
Rocket Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2022 -
NLViborg Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
NLViborg Ventures ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Dialægt/Citatplakat ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.07.2022
Registreringsdato: 27.07.2022 -
Dialægt/Citatplakat ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2022
Registreringsdato: 27.07.2022
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.01.2020 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Nikolaj Lykke Viborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NL VIBORG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 861' DKK. Gennem holdingselskabet NL VIBORG HOLDING ApS har Nikolaj derfor også andele i Rocket Ventures ApS (50-66.65%) samt NLViborg Ventures ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Nikolaj Lykke Viborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-17 hvor Dialægt ApS kunne fremvise et overskud på 856' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Dialægt/Citatplakat ApS kunne fremvise et underskud på 2.569' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.272' DKK (Dialægt/Citatplakat ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 123' DKK (Rocket Ventures ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.885' DKK (Dialægt/Citatplakat ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -27' DKK (Rocket Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Andreas Helbo Beck.