Martin Tage Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Primus Optimus IVS (Stifter) |
Største overskud: | 2.328' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2022) |
Største underskud: | -829' DKK Tage og Thingstrup Holding ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.071' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2022) |
Største gæld: | 3.490' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Projektafdelingen Kontoret ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af TT Byggeledelse ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 2064091843
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos Primus Optimus IVS (tidligere MTPO Holding IVS) i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Martin Tage Povlsen i 6 år 7 måneder, inden stoppet den 31. marts 2022.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 326' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MFPRTL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kompas Gruppen ApS
Via MFPRTL ApS -
Kompas Byggerådgivning ApS
Via Kompas Gruppen ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
MFPRTL ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022 -
MMD 630 ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022 -
MALT Udvikling ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.12.2017 - 22.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.05.2021 - 18.09.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
02.04.2021 - 18.06.2023
Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.03.2021 - 18.06.2023
Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.04.2021 - 30.03.2023
Ejerandel: 25%
Martin Tage Povlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MFPRTL ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.015' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kompas Gruppen ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Martin Tage Povlsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor TT Byggeledelse IVS (Nu: TT Byggeledelse ApS) landede et overskud på 886' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Tage og Thingstrup Holding ApS landede et underskud på 829' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.009' DKK (Kompas Byggerådgivning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (MMD 630 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.999' DKK (Kompas Gruppen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8' DKK (MMD 630 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Bjørn Gestsson Stefansson.