Morten Mandøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 82.529' DKK KOMMUNERNES HUS A/S (2018-19) |
Største underskud: | -10.117' DKK STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S (Nu: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 386.812' DKK KL2019 A/S (2023) |
Største gæld: | 351.773' DKK KOMMUNERNES HUS A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 145 årsværk hos STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S (Nu: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOMMUNERNES HUS A/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 87972798
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 i Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (tidligere STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Mandøe i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 2017.
I dag arbejder virksomheden med andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 42.109' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMMUNERNES HUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2017 -
KOMMUNEFORLAGET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2017
Tidslinje (14)
-
KL2019 A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
KL2019 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Komponent - Kommunernes udviklingscenter f.m.b.a
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2023
Registreringsdato: 27.05.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.05.2019 - 05.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2021 - 27.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Mandøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i KOMMUNERNES HUS A/S der præsenterede et overskud på 82.529' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Komponent - Kommunernes udviklingscenter f.m.b.a der præsenterede et underskud på 7.308' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2017 til i dag hos KOMMUNERNES HUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.109' DKK (STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S (Nu: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 386.812' DKK (KL2019 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.742' DKK (Komponent - Kommunernes udviklingscenter f.m.b.a).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Kristian Vendelbo.