Michael Tromholt Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mido-vin ApS (Ejer) |
Største overskud: | 161' DKK MTP Partner ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 179' DKK MTP Partner ApS (2022) |
Største gæld: | 163' DKK MTP Partner ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MTP Partner ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MTP Partner ApS (3 år 7 måneder) |
Seed: 1236602579
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 hos Mido-vin ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Tromholt Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Michael i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 10. februar 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MTP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MTP Partner ApS
Via MTP Holding ApS -
Lederskabssupport Aps
Via MTP Holding ApS -
Clearchain ApS
Via Lederskabssupport Aps
Direktørposter (3)
-
MTP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2022 -
Lederskabssupport Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2022 -
MTP Partner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Clearchain ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Clearchain ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Lederskabssupport Aps (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
Lederskabssupport Aps (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Lederskabssupport Aps -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.09.2022 - 28.09.2022
Direktør og Reel ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.02.2021 - 06.07.2022
Direktør og Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.08.2015 - 10.02.2017
Ejerandel: 100%
Michael Tromholt Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MTP Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 150' DKK. Igennem sit holdingselskab MTP Holding ApS har Michael dermed også ejerandele i MTP Partner ApS (100%) samt Lederskabssupport Aps (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Tromholt Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MTP Partner ApS fremviste et overskud på 161' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 151' DKK (MTP Partner ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 176' DKK (MTP Partner ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 42' DKK (Lederskabssupport Aps).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Ole Overgård.