Jarl Peter Göran Andreasson
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | AARHUS 1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -17.405' DKK AARHUS 1 A/S (2021) |
Største egenkapital: | 31.763' DKK AARHUS 1 A/S (2015) |
Største gæld: | 7.661' DKK AARHUS 1 A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AARHUS 1 A/S (7 år 9 måneder) |
Seed: 1850397688
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 ved AARHUS 1 A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jarl Peter Göran Andreasson i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen den 29. juni 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 945' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
AARHUS 1 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023
Tidslinje (3)
-
AARHUS 1 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
AARHUS 1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
AARHUS 1 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2015
Registreringsdato: 01.09.2015
Blå bog (fortsat)
Jarl Peter Göran Andreasson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved AARHUS 1 A/S der præsenterede et underskud på 17.405' DKK.
Jarl har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2015 til 2023 hos AARHUS 1 A/S.