Laila Kolling Krog-Meyer
Erhvervsaktiv: | 10. mar. 1999 - 11. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | Krog-Meyer Invest ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.806' DKK XL - FAXE TRÆLAST & BYGGECENTER A/S (Nu: XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -8.446' DKK KM Holding af 27. september 2016 A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.662' DKK KM Holding af 27. september 2016 A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 19.476' DKK XL - FAXE TRÆLAST & BYGGECENTER A/S (Nu: XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos XL - FAXE TRÆLAST & BYGGECENTER A/S (Nu: XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Krog-Meyer Invest ApS (24 år 5 måneder) |
Seed: 1879588869
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1999 i Krog-Meyer Invest ApS (tidligere VX 30.200 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle bestred Laila Kolling Krog-Meyer i 24 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 21. august 2023.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 570' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K-M Capital & Invest ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
EJENDOMMEN TORVET 2 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Laila har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2012 - 17.10.2017
Ejer
30.12.2013 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 22.04.2024
Reel ejer
03.12.2019 - 22.04.2024
Ejerandel: 34,66% -
Reel ejer
10.03.1999 - 21.08.2023
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 11.03.2022
Ejer
22.08.2023 - 20.02.2024
Ejerandel: 17,33% -
Reel ejer
30.11.2012 - 22.02.2023
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 22.02.2023
Ejerandel: 31,19% -
Reel ejer
12.06.2017 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.09.2017 - 11.03.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.09.2012 - 02.03.2018
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 02.03.2018
Ejerandel: 34,66%
Laila Kolling Krog-Meyer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i XL - FAXE TRÆLAST & BYGGECENTER A/S (Nu: XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S) der præsenterede et overskud på 2.806' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i KM Holding af 27. september 2016 A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) der præsenterede et underskud på 123' DKK.
Laila har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2015 til 2024 hos Krog-Meyer Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 570' DKK (VX 30.200 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5' DKK (K-M Capital & Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.437' DKK (VX 30.200 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 826' DKK (K-M Capital & Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Laila' netværk er Erik Krog-meyer.