Christina Krog-Meyer
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2013 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Krog-Meyer Holding A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.806' DKK XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S (2021-22) |
Største underskud: | -8.446' DKK KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.662' DKK KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 19.476' DKK XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos XL-FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krog-Meyer Holding A/S (10 år 3 måneder) |
Seed: 185052339
Karrieren som erhvervsperson startede i 2013 hos Krog-Meyer Holding A/S (tidligere KROG-MEYER HOLDING A/S) i rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Christina Krog-Meyer købte en del af virksomheden d. 30. december 2013 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Christina af: Erik Krog-Meyer, Laila Kolling Krog-Meyer og Camilla Smith Krog-Meyer. Titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem bestred Christina i 10 år 3 måneder, før stoppet d. 22. april 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2021-22 som viste et overskud på 2.010' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CKM kiropraktor ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Krog-Meyer Invest ApS
Via CKM kiropraktor ApS -
Kiropraktik og Neurorehabilitering I/S
Via CKM kiropraktor ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
CKM kiropraktor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022
Tidslinje (24)
-
KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
EJENDOMMEN TORVET 2 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Christina har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2013 - 22.04.2024
Direktør
07.12.2015 - 11.03.2022
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 22.04.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 11.03.2022
Ejer
22.08.2023 - 20.02.2024
Reel ejer
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 22.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2022 - 15.03.2022
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) kunne fremvise et overskud på 2.010' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KROG-MEYER HOLDING A/S (Nu: Krog-Meyer Holding A/S) kunne fremvise et underskud på 8.446' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 570' DKK (EJENDOMMEN TORVET 2 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5' DKK (K-M Capital & Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.437' DKK (EJENDOMMEN TORVET 2 ApS (Nu: Krog-Meyer Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 206' DKK (CKM kiropraktor ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Erik Krog-meyer.