Jan Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Søgaard El-Service ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.457' DKK TK-TEK A/S (2023) |
Største underskud: | -133' DKK JS Holding Kolding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.500' DKK TK-TEK A/S (2023) |
Største gæld: | 15.832' DKK TK-TEK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos TK-TEK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JS Holding Kolding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 504285967
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 hos Søgaard El-Service ApS med titlen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Søgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem bestred Jan i 2 år, før stoppet d. 22. september 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen el-installation. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2015-16 kunne vise et overskud på 204' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JS Holding Kolding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
TK-TEK A/S
Via JS Holding Kolding ApS -
Asico ApS
Via JS Holding Kolding ApS -
Detekt ApS
Via JS Holding Kolding ApS -
Nord VVS ApS
Via JS Holding Kolding ApSNyt selskab -
LS JS ApS
Via JS Holding Kolding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
JS Holding Kolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2016
Tidslinje (12)
-
Nord VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Nord VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Asico ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2024 - 21.08.2024
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,25% -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2021 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jan Søgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JS Holding Kolding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.646' DKK. Igennem holdingselskabet JS Holding Kolding ApS har Jan derfor også ejerandele i TK-TEK A/S (50-66.65%), Asico ApS (50-66.65%), Detekt ApS (25-33.33%), Nord VVS ApS (25-33.33%) samt LS JS ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Søgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JS Holding Kolding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.721' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JS Holding Kolding ApS kunne offentliggøre et underskud på 133' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.457' DKK (TK-TEK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.500' DKK (TK-TEK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.160' DKK (Asico ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lasse Buch Salling.