Rasmus Andreas Liltorp Stabell
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Klima Biler (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -234' DKK Klimabiler.dk ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 798' DKK Klimabiler.dk ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.282' DKK Klimabiler.dk ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Klimabiler.dk ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Klimabiler.dk ApS (3 år 7 måneder) |
Seed: 1549579285
Karrieren i erhvervslivet startede i 2020 hos Klima Biler i rollen som Ejer. Rasmus Andreas Liltorp Stabell erhvervede virksomheden Klima Biler d. 1. september 2020. Rasmus der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Rasmus i 6 måneder, før stoppet d. 16. marts 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klimabiler.dk ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Jæger Portalen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Klimabiler.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2021
Tidslinje (7)
-
Jæger Portalen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2024
Registreringsdato: 14.01.2024 -
Klimabiler.dk ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021 -
Klimabiler.dk ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.01.2021 - 29.11.2021
Direktør
22.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.01.2021 - 25.03.2021
Reel ejer
26.03.2021 - 29.11.2021
Ejer
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
01.09.2020 - 16.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Klimabiler.dk ApS kunne fremvise et underskud på 234' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Malthe Skinbjerg.