Lars Duholm Blunck
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.625' DKK GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 36.600' DKK GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Største gæld: | 3.465' DKK FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (2018-19) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (2 år 9 måneder) |
Seed: 1094590573
Karrieren I Danmark startede i 2014 i FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Duholm Blunck i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 206' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Blå Blink Kommunikation
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
GF SØNDERJYLLAND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2024
Tidslinje (6)
-
GF SØNDERJYLLAND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
GF SØNDERJYLLAND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Blå Blink Kommunikation (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2023 - 31.05.2024
Bestyrelsesmedlem
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2014 - 31.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Duholm Blunck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GF SØNDERJYLLAND der præsenterede et overskud på 5.625' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2014 til 2017 hos FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND.