Julie Sølling Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Biosupply.dk A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.665' DKK Biosupply.dk A/S (2023) |
Største underskud: | -2.840' DKK Biosupply.dk A/S (2017) |
Største egenkapital: | 6.515' DKK Biosupply.dk A/S (2023) |
Største gæld: | 72.868' DKK Biosupply.dk A/S (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Biosupply.dk A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Biosupply.dk A/S (8 år 11 måneder) |
Seed: 258881552
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2015 ved Biosupply.dk A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Julie Sølling Olsen nu besiddet i 8 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor skovning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.665' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jusa Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jusa Administration ApS
Via Jusa Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jusa Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2016 -
Jusa Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
ALV-Leasing A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2021 -
Biosupply.dk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Jusa Invest IVS (Nu: Malermester Frank Nielsen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
Nordic Miljø IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2021
Registreringsdato: 02.03.2021 -
ALV-Leasing A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Julie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
19.10.2016 - 06.04.2022
Ejerandel: 100%
Julie Sølling Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jusa Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.256' DKK. Gennem sit holdingselskab Jusa Holding ApS har Julie dermed også andele i Jusa Administration ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Julie Sølling Olsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Jusa Administration IVS (Nu: Jusa Administration ApS) landede et overskud på 772' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Jusa Administration IVS (Nu: Jusa Administration ApS) landede et underskud på 90' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.665' DKK (Biosupply.dk A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.515' DKK (Biosupply.dk A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.607' DKK (ALV-Leasing A/S).
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Martin Korfits Olsen.