Jesper Darre
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JDD Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 2.938' DKK HUMAN CAPITAL GROUP P/S (2014) |
Største underskud: | -9' DKK SVALA KOMPLEMENTAR ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.902' DKK HUMAN CAPITAL GROUP P/S (2014) |
Største gæld: | 6.792' DKK HUMAN CAPITAL GROUP P/S (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HUMAN CAPITAL GROUP P/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JDD Consulting (8 år 10 måneder) |
Seed: 802174097
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 ved JDD Consulting i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Darre og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 8 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SVALA KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
JDD Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HUMAN CAPITAL GROUP P/S
Via SVALA KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
HUMAN CAPITAL GROUP P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020
Repræsentant (1)
-
Støtteforeningen for Hareskovens Lilleskole
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
HUMAN CAPITAL GROUP P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2017
Tidslinje (16)
-
Støtteforeningen for Hareskovens Lilleskole
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
HUMAN CAPITAL GROUP P/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020 -
HUMAN CAPITAL GROUP P/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2016 - 14.05.2019
Ejer
01.01.2016 - 14.05.2019
Bestyrelsesmedlem
24.05.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2019 - 19.12.2019
Ejer
20.12.2019 - 29.06.2020
Ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
01.01.2016 - 14.05.2019
Ejer
01.01.2016 - 14.05.2019
Ejer
15.05.2019 - 29.06.2020
Ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HUMAN CAPITAL GROUP P/S kunne fremvise et overskud på 37' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SVALA KOMPLEMENTAR ApS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23' DKK (HUMAN CAPITAL GROUP P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (SVALA KOMPLEMENTAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.160' DKK (HUMAN CAPITAL GROUP P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (SVALA KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Henrik Gerner Greisen.