Ebba Arberg
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Beder Butikscenter I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsvirksomhed v/Ebba Arberg (8 år 3 måneder) |
Seed: 242508250
Det hele startede for alvor en dag i 2015 ved Beder Butikscenter I/S med titlen som Ejer. Ebba Arberg købte en part af virksomheden d. 27. august 2015 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ebba af: Børge Arberg og BEDER BUTIKSCENTER ApS. Rollen som Ejer bestred Ebba i 10 måneder, før stoppet den 29. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vanggaard-Centret I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Udlejningsvirksomhed v/Ebba Arberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Vanggaard-Centret I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
Beder Butikscenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016
Blå bog (fortsat)
Ebba har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.10.2015 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.08.2015 - 29.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ebba' netværk er Peter Arberg.